Dogfen lywodraethu SWINDON HOSPITALS BROADCAST SOCIETY
Rhif yr elusen: 263979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17TH NOVEMBER 1967 AS AMENDED 10TH APRIL 1968, 28TH JANUARY 1970 AND 27TH MAY 1970, AND 5 DECEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
RELIEF OF SICKNESS OF PATIENTS IN SWINDON HOSPITALS AND SIMILAR INSTITUTIONS BY VISITING AND BROADCASTING TO THEM PROGRAMMES WHICH THE SOCIETY MAY CONSIDER TO BE SUITABLE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SWINDON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.