THE TELLISFORD R W BAKER, CRABB AND BOUCHER TRUSTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trust exists to provide support to the poor of the village and to provide support to the church.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 13 Mehefin 1972: Cofrestrwyd
- BAKER TRUST (Enw gwaith)
- THE BAKER TRUST (Enw gwaith)
- REV RICHARD WHITTINGTON BAKER CHARITY (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noel Dawson | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
RACHEL MARY FEILDEN | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|||||
Charlie Maltby | Ymddiriedolwr | 17 April 2015 |
|
|
||||
Rev JEREMY MICHAEL YOUNG | Ymddiriedolwr | 30 July 2012 |
|
|
||||
SUSAN CLARE DREDGE | Ymddiriedolwr | 23 July 2012 |
|
|
||||
LADY HELEN ANNE CURWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.63k | £3.27k | £2.21k | £1.95k | £2.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £440 | £7.81k | £110 | £1.11k | £674 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Rhagfyr 2023 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Tachwedd 2021 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 26 NOVEMBER 1965 AS AMENDED BY RESOLUTION PASSED ON 19 NOVEMBER 1996 UNDER SECTION 74(C) OF THE CHARITIES ACT 1993
Gwrthrychau elusennol
A) THE MAINTENANCE OF TELLISFORD PARISH CHURCH AND CHURCHYARD FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE VILLAGE B) THE EDUCATION IN THE TENETS OF THE ESTABLISHED CHURCH AND ALSO FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF TELLISFORD VILLAGE IN SUCH CHARITABLE WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
PARISH OF TELLISFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Steerforth Street
London
SW18 4HH
- Ffôn:
- 01373831616
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window