Ymddiriedolwyr THE BRITISH SIMMENTAL CATTLE SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 264090

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Price | Ymddiriedolwr | 20 October 2024 |
|
|||||
Richard Michael Sinclair Pettit | Ymddiriedolwr | 22 October 2023 |
|
|
||||
Robert Henry Evans | Ymddiriedolwr | 22 October 2023 |
|
|
||||
Richard Alan David Rodgers | Ymddiriedolwr | 22 October 2023 |
|
|
||||
John Andrew Barlow | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Richard Storer Smith | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Adrian Ivory | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Andrew William Clarke | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Dafydd Ellis Jones | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Christopher William Martindale | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
Barrie Robert Wynter | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
Michael Stuart Durno | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
Alan Norman Robson | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.