THE SIR ROBERT GOOCH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are to make grants to any charities and for any charitable purpose as the Trustees feel appropriate.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Birmingham
- Dudley
- Norfolk
- Solihull
- Suffolk
Llywodraethu
- 22 Tachwedd 1972: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES ROBERT GILLETT | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|||
Victoria Vere Nicoll | Ymddiriedolwr | 18 June 2014 |
|
|||
LADY SUSAN BARBARA CHRISTIE GOOCH | Ymddiriedolwr |
|
||||
LUCINDA HUTSON MVO | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.91k | £31.52k | £30.91k | £38.25k | £46.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.22k | £28.31k | £36.46k | £43.76k | £45.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 13 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 13 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1ST MAY 1972
Gwrthrychau elusennol
TO SUCH CHARITIES OR SUCH CHARITABLE PURPOSES AND IN SUCH PROPORTIONS AND IN SUCH MANNER AND SUBJECT TO SUCH TERMS AND CONDITIONS AS THE SETTLOR MAY FROM TIME TO TIME BY NOTICE IN WRITING DIRECT AND SUBJECT TO AND IN THE DEFAULT OF ANY SUCH DIRECTION AND IN SO FAR AS SUCH DIRECTION MAY NOT EXTEND AS THE TRUSTEES MAY AT THEIR UNCONTROLLED DISCRETION DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE ESTATE OFFICE
HALL FARM
BENACRE
BECCLES
SUFFOLK
NR34 7LJ
- Ffôn:
- 01502675029
- E-bost:
- victoriavn@benacre.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window