Hanes ariannol TRANSFORM HOUSING & SUPPORT
Rhif yr elusen: 264133
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.93m | £11.46m | £12.37m | £10.58m | £11.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.67m | £11.09m | £11.69m | £10.73m | £10.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.53m | £3.70m | £3.14m | £2.84m | £3.31m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £442.24k | £40.00k | £345.00k | £1.09m | £2.23m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £118.00k | £166.00k | £110.00k | £142.00k | £335.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £10.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.80m | £11.22m | £12.16m | £10.35m | £10.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £3.00k | £5.00k | £18.00k | |
|
Incwm - Arall | £6.00k | £67.00k | £96.00k | £80.00k | £15.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £110.04k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.52m | £10.94m | £11.62m | £10.65m | £10.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £151.00k | £153.00k | £77.00k | £78.00k | £104.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £60.20k | £71.00k | £91.00k | £88.00k | £232.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.