THE LOKE WAN THO MEMORIAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 264273
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

This Charity operates by making grants to organisations including charities/voluntary bodies and the general public.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 April 2014

Cyfanswm incwm: £142,932
Cyfanswm gwariant: £121,299

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Anifeiliaid
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr
  • Hong Kong
  • Malaysia

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 31 Gorffennaf 1972: Cofrestrwyd
  • 22 Chwefror 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2010 05/04/2011 05/04/2012 05/04/2013 04/04/2014
Cyfanswm Incwm Gros £113.73k £115.04k £130.92k £146.26k £142.93k
Cyfanswm gwariant £61.29k £92.73k £94.32k £105.48k £121.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2015 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2015 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2014 30 Ionawr 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2014 30 Ionawr 2015 Ar amser
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2013 14 Ionawr 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2013 14 Ionawr 2014 Ar amser
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2012 01 Chwefror 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2012 01 Chwefror 2013 Ar amser