ymddiriedolwyr PHYLLIS TUCKWELL MEMORIAL HOSPICE LTD
Rhif yr elusen: 264501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Jane HUGGETT | Cadeirydd | 23 May 2019 |
|
|
||||
Andrew Stent | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Lilian Nsomi-Campbell | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Dr Andrew Brooks | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Emma McLachlan | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Wells | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Dr Robert LAING | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Richard Hunt CBE | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|||||
Anne Whelan | Ymddiriedolwr | 02 November 2017 |
|
|||||
Kenneth Ratcliff | Ymddiriedolwr | 02 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.