BISHOP'S STORTFORD CIVIC FEDERATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Representing Bishop's Stortford residents and individual/corporate members in matters affecting the town as a whole, and in particular relating to planning, transport and the environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 28 Medi 1972: Cofrestrwyd
- BISHOP'S STORTFORD CIVIC SOCIETY (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Dean | Cadeirydd | 19 April 2016 |
|
|
||||
Anthony Pook | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|||||
Colin Arnott | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
JOHN ANDREW RHODES | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|
||||
MARIE CATHERINE RHODES | Ymddiriedolwr | 03 April 2014 |
|
|
||||
JAMES GRAINGER | Ymddiriedolwr | 03 November 2013 |
|
|
||||
DEBORAH MUNRO | Ymddiriedolwr | 20 August 2011 |
|
|
||||
JILL WADE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALYSON BAILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHEA WYATT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22k | £1.93k | £1.30k | £1.19k | £918 | |
|
Cyfanswm gwariant | £704 | £2.78k | £661 | £1.69k | £1.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22ND MARCH 1972, AS AMENDED 19 APRIL 2006. AS AMENDED ON 03/04/2014 AS AMENDED ON 23/04/2015 as amended on 22 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
1) The purpose of the Civic Federation is to promote, for the public benefit, the improvement of Bishop's Stortford and its surroundings particularly but not exclusively by: a) Examining proposed developments in the town on behalf of members, and commenting on them. b) Informing members of various developments/issues. c) Providing a social media site to provide updates and an overview of residents' opinions. d) Acting as an umbrella organisation for the town's Residents' Associations
Maes buddion
THE TOWN OF BISHOP'S STORTFORD AND ITS SURROUNDINGS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
125 RYE STREET
BISHOP'S STORTFORD
CM23 2HD
- Ffôn:
- 01279659960
- E-bost:
- stortfordcf@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window