THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT REGIMENTAL AND JOURNAL FUND

Rhif yr elusen: 264601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote the efficiency of the regiment and maintain its traditions and Esprit de Corps, in particular, but not exclusively, by publishing a journal of the regiment or it's battalions.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £6,559
Cyfanswm gwariant: £7,253

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Calderdale

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Hydref 1972: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • IRON DUKE FUND (Enw gwaith)
  • THE IRON DUKE (Enw gwaith)
  • THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT JOURNAL FUND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Brigadier Andrew Donisthorpe Meek CBE Cadeirydd 21 November 2013
THE FRIENDS OF THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT
Derbyniwyd: Ar amser
Lt Col Andrew Herbert Schofield Drake MBE Ymddiriedolwr 06 June 2018
THE FRIENDS OF THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT
Derbyniwyd: Ar amser
Major Patrick Martin Ennis Ymddiriedolwr 20 February 2014
THE FRIENDS OF THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT
Derbyniwyd: Ar amser
MAJOR DAVID LOUIS JOHN HARRAP Ymddiriedolwr
THE HUDDERSFIELD DRILL HALL AND TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE REGIMENTAL MUSEUM TRUST OF THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT (WEST RIDING)
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT
Derbyniwyd: Ar amser
COLONEL SIMON CHARLES NEWTON MBE Ymddiriedolwr
THE FRIENDS OF THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.77k £3.36k £3.18k £5.09k £6.56k
Cyfanswm gwariant £7.24k £3.02k £4.06k £5.07k £7.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 14 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 23 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 27 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 01 Chwefror 2022 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE DUKE OF WELLINGTON REGIMENT
BANKFIELD MUSEUM
BOOTHTOWN ROAD
HALIFAX
HX3 6HG
Ffôn:
01422356759