ymddiriedolwyr THE RAF BENEVOLENT FUND HOUSING TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 264636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Commodore Simon Harper | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Patrick Anthony Richard Aylmer | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||
EMRYS ROGERS | Ymddiriedolwr | 03 August 2020 |
|
|
||||
Sarah-Jane Louise Davis | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|||||
Air Vice-Marshal Christina Reid Elliot | Ymddiriedolwr | 11 May 2020 |
|
|
||||
VICTORIA Akinboro | Ymddiriedolwr | 28 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.