THE WEALD MUSIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 264716
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Weald Choir usually gives three public concerts each year, often in St Mary's Church in Crawley. Works performed are taken from the repertoire from the 16th century to the present day. Professional soloists and orchestral players are frequently engaged. Other performances to various organisations in Crawley as well as Christmas performances in the local library, shopping mall and Gatwick.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2015

Cyfanswm incwm: £19,531
Cyfanswm gwariant: £16,716

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mehefin 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1169875 THE PHOENIX CHOIR OF CRAWLEY
  • 26 Hydref 1972: Cofrestrwyd
  • 19 Mehefin 2017: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE WEALD CHOIR (Enw gwaith)
  • THE WEALD CHOIR OF CRAWLEY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2011 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015
Cyfanswm Incwm Gros £23.98k £23.32k £17.19k £19.99k £19.53k
Cyfanswm gwariant £20.05k £18.25k £17.35k £19.37k £16.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2016 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2016 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2015 28 Mawrth 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2015 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2014 23 Ionawr 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2013 26 Ebrill 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2013 Not Required