NORTHERN COUNTIES PONY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We promote and support educational and recreational facilities for children and adults regardless of their physical or mental ability to enable them to ride, enjoy and learn about horses & ponies. We also participate in prevention of cruelty to all equines, and in improving the standard of horses & ponies by promoting selective breeding and researching matters relevent to equine health.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
104 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Lloegr
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 1972: Cofrestrwyd
- NCPA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANICE ANITA FITCHETT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Beverley Calderbank | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|
||||
Sandra Moncaster | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Mark Moncater | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Ian Dickinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Kim Neal | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||
Margaret Hall | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
||||
JENNIE CRANE | Ymddiriedolwr | 12 October 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.18k | £31.68k | £40.46k | £40.71k | £63.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.04k | £30.04k | £34.85k | £34.85k | £48.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 1ST OCTOBER 1972
Gwrthrychau elusennol
A) TO PRESERVE AND IMPROVE THE STANDARD OF HORSES AND PONIES IN GENERAL AND OF THE BRITISH NATIVE BREEDS IN PARTICULAR AND THE BREEDING THEREOF. B) TO PREVENT CRUELTY TO HORSES AND PONIES. C) TO PARTICIPATE IN RESEARCH INTO MATTERS RELATIVE TO EQUINE HEALTH AND OTHER EQUINE PROBLEMS AND TO PUBLIH OR OTHERWISE DISSEMINATE THE RESULTS OF SUCH RESEARCH. D) TO PROMOTE AND SUPPORT EDUCATIONAL AND RECREATIONAL FACILITES FOR CHILDREN AND ADULTS EITHER PHYSICALLY HANDICAPPED OR MENTALLY RETARDED TO RIDE AND LEARN ABOUT HORSES AND PONIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 Mawdsley Close
Formby
LIVERPOOL
L37 8DJ
- Ffôn:
- 01704 834482
- E-bost:
- gensec@thencpa.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window