Dogfen lywodraethu FRANK HANSCOMB DINGLE FOR PENSIONS AND AGED POOR
Rhif yr elusen: 264832
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEMES OF 3 OCTOBER 1972 , 4 JANUARY 1979, 18 NOVEMBER 1980 AND 12 JULY 1988 AS AMENDED ON 21 OCT 2020 AS AMENDED ON 04 DEC 2020
Gwrthrychau elusennol
PAYMENT OF PENSIONS TO POOR PERSONS WHO, ON ATTAINING THE AGE OF 60YEARS, OR 45 YEARS WHERE PERSONS ARE INCAPACITATED FROM EARNING THEIR LIVING BY REASON OF SOME PHYSICAL OR MENTAL INFIRMITY, ARE OR WERE IN THE EMPLOYMENT OF E DINGLE AND COMPANY LIMITED. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 8 AND 9 OF SCHEME)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.