ymddiriedolwyr POOLE HOSPITAL CANCER TREATMENT TRUST
Rhif yr elusen: 264841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Dean | Cadeirydd |
|
||||||
William Fulton | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Ingrid Jones | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Mandy Tanner | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Susan Norton | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Elaine Drury | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Paddy Clement | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
||||
Jenny Dehon | Ymddiriedolwr | 16 January 2014 |
|
|
||||
Greg Bemment | Ymddiriedolwr | 22 October 2012 |
|
|
||||
PAT WHITEHEAD | Ymddiriedolwr | 22 October 2012 |
|
|
||||
ADRIAN FALCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.