THE SIR DEREK GREENAWAY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 264904
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To apply the fund to, or towards, the benefit, or in furtherance, of such charitable institutions or foundations in such manner and in such proportions as the trustees may from time to time in their discretion determine.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £14,766
Cyfanswm gwariant: £15,282

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Tachwedd 1972: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • "THE SIR DEREK GREENAWAY FOUNDATION" (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mr Swan Ymddiriedolwr 18 March 2016
THE SIR JAMES AND LADY SCOTT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID ROBARTS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE GRAVELINES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE HANLEY TRUST (1987)
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORKER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CLIO TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SCOTT BOLTON TRUST
THE LEVER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JK FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE CLIPPER FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE WYNKCOOMBE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE DRANDJEAW CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ULANA TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE TINKER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST ALDHELM'S CHAPEL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Lady Susan Margaret Greenaway Ymddiriedolwr 18 March 2016
FRIENDS OF LOIS WEEDON CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
THE ST. JOHN THE BAPTIST, PLUMPTON HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Sir Thomas Edward Burdick Greenaway Ymddiriedolwr 18 March 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.32k £11.12k £10.56k £12.78k £14.77k
Cyfanswm gwariant £12.26k £10.93k £13.83k £12.02k £15.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 06 Chwefror 2025 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 27 Mawrth 2024 51 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 02 Mawrth 2023 25 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 03 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 03 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
LOIS WEEDON HOUSE
LOIS WEEDON
TOWCESTER
NN12 8PJ
Ffôn:
01327860472
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael