Dogfen lywodraethu SIKH GURDWARA SOUTH LONDON
Rhif yr elusen: 264931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (144 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07/09/1969 AS AMENDED ON 31/05/1970 AS AMENDED ON 28/02/1971 AS AMENDED ON 26/03/1972 AS AMENDED ON 21/05/1972 AS AMENDED ON 12/11/1972 AS AMENDED ON 26/10/1980 AS AMENDED ON 21/11/1999 AS AMENDED ON 03/04/2011 AS AMENDED ON 09/12/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF SIKH RELIGIOUS AND SPIRITUAL TEACHINGS TO SIKHS LIVING IN THE UNITED KINGDOM AND MAINTENANCE OF THE DOCTRINES THAT SERVE TO PROMOTE AND MANIFEST SIKH FAITH.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.