Ymddiriedolwyr CORSCOMBE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 264959
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PAUL NIGEL RENDELL Cadeirydd 10 October 2014
Dim ar gofnod
Robert Philip Land Ymddiriedolwr 27 October 2023
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER GEORGE CHILDS Ymddiriedolwr 05 October 2022
Dim ar gofnod
Kelvin Stanley Braithwaite Ymddiriedolwr 25 October 2019
Dim ar gofnod
ROBERT FEAR Ymddiriedolwr 04 January 2014
Dim ar gofnod
CONSTANCE ROSEMARY LOVEGROVE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod