Hanes ariannol THE BRITISH WHEEL OF YOGA
Rhif yr elusen: 264993
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2006 | 31/10/2007 | 31/10/2008 | 31/10/2009 | 31/10/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £777.97k | £864.54k | £964.26k | £832.70k | £803.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £671.86k | £712.49k | £824.49k | £881.75k | £938.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £278.62k | £393.24k | £314.10k | £275.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £6.15k | £6.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £531.95k | £513.38k | £492.31k | £501.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £53.97k | £57.64k | £20.13k | £19.27k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £594.64k | £685.26k | £754.75k | £815.26k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £50.59k | £35.95k | £53.49k | £40.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.