Hanes ariannol THE STEPHEN BARRY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 265056
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.62k | £45.37k | £85.72k | £51.61k | £405 | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.22k | £43.67k | £116.62k | £93.26k | £16.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.