THE TAILWAGGERS CLUB TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1, Grants to Animal Welfare Organisations to assist with new equipment and maintenance. 2, Grants to private individuals to assist with veterinary bills arising from essential treatment to their pets.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anifeiliaid
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 19 Gorffennaf 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 227523 DOGS TRUST LEGACY
- 08 Mawrth 1973: Cofrestrwyd
- 19 Gorffennaf 2016: Tynnwyd (WEDI UNO)
- TAILWAGGERS (Enw gwaith)
- THE TAIL WAGGERS' CLUB TRUST (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.19k | £13.20k | £37.26k | £11.05k | £20.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.12k | £20.52k | £26.53k | £29.36k | £31.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 12 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 27 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 27 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 27 Ionawr 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 22 NOVEMBER 1972, ORDER OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 22 JULY 2004. AMENDMENT MADE BY RESOLUTIONS DATED 12 OCTOBER 2004 AND 9 JULY 2007.
Gwrthrychau elusennol
PREVENTING CRUELTY TO DOMESTIC ANIMALS AND GENERALLY PROTECTING THEM AGAINST MISUSE AND ABUSE OF EVERY KIND INCLUDING RESEARCH (OTHER THAN BY MEANS OF VIVISECTION) INTO DISEASES AND NUTRITION OF DOMESTIC ANIMALS; EDUCATING THE PUBLIC GENERALLY IN THE PROPER CARE AND TREATMENT OF DOMESTIC ANIMALS; AND TO PROVIDE VARIOUS SERVICES IN CONNECTION WITH VETERINARY HOSPITALS, SURGEONS, AND SCIENCE, AND THE CARE OF DOMESTIC ANIMALS. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF TRUST DEED DATED 22ND NOVEMBER 1972).
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window