ymddiriedolwyr STOURTON MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 265188
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audrey Margaret Hoare | Cadeirydd | 21 October 2013 |
|
|
||||
Sara Hoare | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
Jane Joyce | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Anna Saxty | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Lt Col retd Christopher Topham | Ymddiriedolwr | 17 June 2016 |
|
|
||||
Graham Puxley | Ymddiriedolwr | 23 October 2015 |
|
|
||||
Richard Higgs | Ymddiriedolwr | 23 October 2015 |
|
|||||
John Gallop | Ymddiriedolwr | 23 October 2015 |
|
|
||||
Louise Harris | Ymddiriedolwr | 23 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.