ymddiriedolwyr LEAGUE OF FRIENDS OF MINEHEAD AND WEST SOMERSET HOSPITAL AND THE COMMUNITY
Rhif yr elusen: 265189
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandy Chilcott | Cadeirydd | 24 March 2022 |
|
|
||||
kay cheesman | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|||||
Stacy Michelle Oliver | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
David Douglas Ross | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
Kerin Long | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Sally Priddy | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Lynda Jane Bradley | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Mary Butcher | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Wendy Lynch | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Dr Anne Currie | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.