SRI GURU RAVIDASS SABHA UK, EUROPE AND ABROAD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
National Supreme Council of Ravidassia Faith overlooking all the UK abroad.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 27 Chwefror 1973: Cofrestrwyd
- SHRI GURU RAVIDASS SABHA UNITED KINGDOM (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalawer Singh Bagha | Cadeirydd | 31 July 2024 |
|
|
||||
MOHAN HUMRAJ | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAGROOP SAMPLAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HARMESH LAI GHINDA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HARMINDER KUMAR SEGAL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JASBIR RAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.06k | £4.09k | £51.13k | £5.60k | £3.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.75k | £0 | £36.68k | £4.73k | £4.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | 182 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ebrill 2024 | 452 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ebrill 2024 | 452 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ebrill 2024 | 814 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Ebrill 2024 | 1179 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED JANUARY 1973 AS AMENDED 30 OCTOBER 1994
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE AND SPREAD THE RAVIDASSIA FAITH BY: (A) ENCOURAGING THE COMMUNITY TO STRICTLY FOLLOW THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF SHRI GURU RAVIDASS JI; (B) UNDERTAKING TO PUBLISH AND CIRCULATE LITERATURE ON THE LIFE, TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF SHRI GURU RAVIDASS JI AND SUPPORT PUBLICATIONS SUCH AS THE "BEGUMPURA PARIVAR"; (C) HOLDING CONFERENCES, SEMINARS AND SIMILAR EVENTS IN WHICH MANY SCHOLARS AND RESEARCHERS ARE INVOLVED; AND (D) DIRECTING YOUNG GENERATION TO UNDERSTAND AND FOLLOW CUSTOMS AND TRADITIONS OF THE RAVIDASSIA COMMUNITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 UNION ROW
HANDSWORTH
BIRMINGHAM
B21 9EN
- Ffôn:
- 0121 523 9593
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
WWW.Shrigururavidasssabhauk.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window