Hanes ariannol CENTRE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY CHARITY LIMITED
Rhif yr elusen: 265239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.94m | £4.31m | £2.87m | £3.80m | £4.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.03m | £3.57m | £3.18m | £3.85m | £4.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £17.09k | £348.05k | £256.84k | £256.84k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.07m | £1.70m | £869.07k | £911.83k | £977.79k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.87m | £2.32m | £1.48m | £2.84m | £3.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £105 | £159 | £534 | £14.47k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £291.65k | £522.75k | £31.04k | £5.82k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £172.81k | £137.70k | £172.56k | £356.10k | £124.32k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.76m | £3.28m | £2.80m | £3.43m | £4.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £272.88k | £292.84k | £364.08k | £363.30k | £539.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £61.88k | £61.99k | £388.44k | £484.86k | £442.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £10.08k | £55.75k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.