Ymddiriedolwyr CENTRE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY CHARITY LIMITED
Rhif yr elusen: 265239

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Duncan Summers | Cadeirydd | 23 October 2023 |
|
|
||||
SONIA NABILA KLEIN | Ymddiriedolwr | 14 March 2025 |
|
|
||||
DAVID SIMON JONES | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
MEGAN MCGRATTAN | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
MARK KEITH ADAMS | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
ANDY DAVID BAYLIS | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
STEPHEN BUCKLEY | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
Lawrence Chiles | Ymddiriedolwr | 02 January 2025 |
|
|
||||
Professor Damien Christiaan Short | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Eve Jardine-Young | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dr Rhiannon Rosalind Turner | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Sonya Bedford | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
KALYANI RHODES | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
Anthony Reginald Gross | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
Roger Denis Thomas | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.