ymddiriedolwyr ASHTEAD CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 265400
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Alexander Desmond | Cadeirydd | 27 November 2023 |
|
|
||||
Lucy Olivia Morrell | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Andrew John Moss | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Helen Parkin | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Susan Early | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Kathryn Lewis | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|||||
Cheryl Mary Greenwood | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
Anne Bailey | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
||||
Anthony James Williams | Ymddiriedolwr | 18 January 2016 |
|
|
||||
LINDA CROOK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLAIRE PRICE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ISHBEL KENWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.