Hanes ariannol THE SIMON HELLER CHARITABLE SETTLEMENT

Rhif yr elusen: 265405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £454.50k £456.90k £427.56k £460.49k £430.51k
Cyfanswm gwariant £461.25k £252.56k £342.67k £267.93k £488.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A