Hanes ariannol COPTIC ORTHODOX CHURCH FOUNDATION FOR THE ARCH DIOCESE OF THE UNITED KINGDOM AND THE REPUBLIC OF IRELAND
Rhif yr elusen: 265418
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £693.98k | £947.47k | £775.03k | £1.41m | £986.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.79m | £553.04k | £416.83k | £1.17m | £809.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £428.96k | £670.23k | £547.76k | £934.22k | £756.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £30.66k | £31.85k | £80 | £1.98k | £1.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £234.36k | £245.40k | £227.18k | £469.28k | £227.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £557 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £341.34k | £449.67k | £329.17k | £1.04m | £642.08k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £86.28k | £81.23k | £51.03k | £86.34k | £49.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.68k | £11.71k | £12.20k | £11.79k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £81.23k | £6.54k | £86.34k | £49.92k | |
|
Gwariant - Arall | £1.36m | £22.13k | £36.63k | £44.17k | £117.58k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.