Hanes ariannol DOCTOR C S KINGSTON FUND
Rhif yr elusen: 265423
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.21k | £4.07k | £4.16k | £4.50k | £4.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.08k | £6.20k | £2.61k | £3.38k | £1.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.