PORTSMOUTH AND SOUTHSEA VOLUNTARY LIFEGUARDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aims and objectives of the Portsmouth & Southsea Voluntary Lifeguard Club are to train competent swimmers in the RLSS method of life-saving/lifeguarding, provide an inshore rescue boat service and to guard the local beaches to render them safer for bathers and boat users.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Portsmouth
- Hampshire
Llywodraethu
- 04 Mehefin 1973: Cofrestrwyd
- PORTSMOUTH AND SOUTHSEA VOLUNTARY LIFEGUARD CORPS (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNE WHITE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jennifer Mills | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Emily Hines-Dedman | Ymddiriedolwr | 06 November 2022 |
|
|
||||
David Naish | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Maisie Rafferty | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
LUKE WALLACE DARUVALLA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TREVOR JOHN LINKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIE KAY ROGERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR CY DARUVALLA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROLAND KEVIN WARMINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.71k | £11.60k | £9.31k | £11.23k | £7.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.74k | £18.79k | £12.23k | £13.74k | £9.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.04k | £875 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 06 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 16 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26/11/1996 AS AMENDED ON 27/11/2012 AS AMENDED ON 28 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
1. TO TRAIN COMPETENT SWIMMERS IN THE RLSS METHOD OF LIFE-SAVING/LIFEGUARDING; AND 2. TO LIFEGUARD THE LOCAL BEACHES TO MAKE THEM SAFE FOR BATHERS AND WATER USERS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Jaspers
Stamford Avenue
HAYLING ISLAND
Hampshire
PO11 0BJ
- Ffôn:
- 07788863401
- E-bost:
- trevorlinkins@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window