TEARFUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TEARFUND IS A CHRISTIAN RELIEF AND DEVELOPMENT AGENCY COMMITTED TO ERADICATING POVERTY. OUR VISION IS TO SEE PEOPLE FREED FROM POVERTY LIVING TRANSFORMED LIVES AND REACHING THEIR GOD-GIVEN POTENTIAL. OUR MISSION IS TO FOLLOW JESUS WHERE THE NEED IS GREATEST RESPONDING TO CRISES AND PARTNERING WITH LOCAL CHURCHES TO BRING RESTORATION TO PEOPLE LIVING IN POVERTY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£82,587,000
Roddion a chymynroddion | £81.40m | |
Weithgareddau elusennol | £613.00k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £2.00k | |
Buddsoddiadau | £574.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£82,727,000
Codi arian | £13.28m | |
Weithgareddau elusennol | £69.45m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £36,000 o 1 gontract(au) llywodraeth a £4,105,000 o 22 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £13.28m | |
Gwariant elusennol | £69.45m |
Pobl

1078 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
1300 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 36 |
£70k i £80k | 7 |
£80k i £90k | 4 |
£90k i £100k | 3 |
£100k i £110k | 2 |
£110k i £120k | 1 |
Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Affganistan
- Angola
- Bangladesh
- Bolifia
- Brasil
- Burkina Faso
- Bwrwndi
- Byrma
- Cambodia
- Cenia
- Colombia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- De Affrica
- Ethiopia
- Gogledd Iwerddon
- Guatemala
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Gwlad Thai
- Haiti
- Hondwras
- India
- Iorddonen
- Irac
- Laos
- Liberia
- Malawi
- Mali
- Mosambic
- Nepal
- Nicaragwa
- Niger
- Nigeria
- Pakistan
- Periw
- Philipinas
- Rwanda
- Rwsia
- Sierra Leone
- Somalia
- Syria
- Tanzania
- Tchad
- Tsieina
- Uganda
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Y Swdan
- Y Traeth Ifori
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 31 Hydref 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1101003 SOUTH INDIAN COMMUNITY TRUST
- 03 Hydref 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1057238 REACH FOR RWANDA
- 30 Mehefin 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1139724 AHAVA LOVE MINISTRIES
- 19 Tachwedd 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 256318 PROSTESTANT DISSENTING CHAPEL
- 10 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1006152 THE CALEB CHARITABLE TRUST
- 12 Ionawr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1165779 RUSHMERE CHRISTIAN FELLOWSHIP
- 02 Ebrill 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1048762 THE SALT COMMUNITY
- 07 Mehefin 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1065750 NORTHERN MOOR COMMUNITY CHURCH
- 23 Rhagfyr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1180294 THE K. R. J. CHARITABLE TRUST
- 06 Mawrth 1973: Cofrestrwyd
- Bin Twinning (Enw gwaith)
- TEARFUND (Enw gwaith)
- TOILET TWINNING (Enw gwaith)
- Twinning Unlimited (Enw gwaith)
- TEAR FUND (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanley Arumugam | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
AKINYEMI OLUSESAN ODUSOLU | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|
||||
Catherine Alison De Souza | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Jean Paul Ndagijimana | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Jayakumar Kuruvilla Christian | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
David Wesson | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
ANNA LASZLO | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
STEPHANIE CLARE BIDEN | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
JOHN DAVIDSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £85.06m | £81.37m | £79.47m | £85.38m | £82.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.21m | £77.76m | £76.91m | £90.29m | £82.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £675.00k | £800.00k | £165.00k | N/A | £36.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.52m | £4.13m | £2.87m | £3.98m | £4.11m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £83.62m | £80.42m | £79.15m | £84.54m | £81.40m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £105.00k | £54.00k | £27.00k | £18.00k | £2.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.19m | £837.00k | £268.00k | £578.00k | £613.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £145.00k | £60.00k | £32.00k | £244.00k | £574.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.66m | £5.46m | £5.81m | £6.66m | £5.60m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £73.03m | £66.54m | £64.29m | £75.45m | £69.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.18m | £11.22m | £12.63m | £14.85m | £13.28m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £443.00k | £340.00k | £354.00k | £487.00k | £385.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £17.87m | £18.79m | £20.72m | £24.11m | £19.14m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.48m | £1.58m | £1.16m | £1.57m | £1.47m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £29.00m | £32.00m | £36.12m | £31.43m | £31.35m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £5.42m | £3.91m | £5.05m | £5.68m | £5.64m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 NOV 1970 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 MAR 1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 NOV 1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 NOV 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 MAY 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19 SEP 2007 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 17 JAN 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 SEP 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28 SEP 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31 JUL 2024 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02 OCT 2024
Gwrthrychau elusennol
(A) THE OBJECTS FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED ARE: (1) (A) TO RELIEVE POVERTY, SUFFERING AND DISTRESS AND PREVENT DISEASE AND ILL HEALTH AMONG THE PEOPLES OF THE WORLD; AND (B) TO PROMOTE CHRISTIAN EDUCATION AND FAITH AND AS TO BOTH THE OBJECTIVES SET OUT IN SUB-PARAGRAPH (A) AND (B) IN THIS SUB-CLAUSE BY WHEREVER POSSIBLE WORKING IN PARTNERSHIP WITH OR THROUGH FELLOW CHRISTIANS SUCH OBJECTIVES TO BE PURSUED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING PRINCIPLES; (I) THE BIBLE IS THE AUTHORITATIVE WORD OF GOD AND IS THE GUIDING RULE OF ALL CHRISTIAN BELIEF AND BEHAVIOUR. (II) WHEREVER POSSIBLE THE SUPERVISION OF ANY PROJECT SUPPORTED BY THE COMPANY WILL BE IN THE HANDS OF CHRISTIANS WHO WHOLEHEARTEDLY SUPPORT THE ETHOS AND OBJECTIVES OF THE COMPANY; AND (III)THE STATEMENT OF FAITH SET OUT AT THE END OF THESE ARTICLES OF ASSOCIATION.
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
100 CHURCH ROAD
TEDDINGTON
MIDDLESEX
TW118QE
- Ffôn:
- 020 3906 3906
- E-bost:
- legal@tearfund.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window