Hanes ariannol THE WILLIAM LEECH CHARITY
Rhif yr elusen: 265491
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2016 | 28/02/2017 | 28/02/2018 | 28/02/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £488.37k | £521.16k | £593.13k | £581.86k | £633.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £536.83k | £392.04k | £742.83k | £738.01k | £372.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £521.16k | £593.13k | £581.86k | £633.66k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £295.65k | £651.24k | £642.03k | £248.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £96.39k | £91.59k | £95.97k | £123.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £5.40k | £5.50k | £5.65k | £5.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £271.08k | £618.29k | £607.52k | £220.70k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £70.94k | £91.59k | £95.97k | £89.95k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.