THE SOHO SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Society is established for the public benefit for the following purposes in the area comprising the electoral district of Soho in Westminster : To promote high standards of planning and architecture, educate the public in the geography, history, natural history and architecture, secure the preservation protection development and improvement of features of historic or public interest.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Westminster
Llywodraethu
- 08 Mai 1973: Cofrestrwyd
- 29 Ionawr 2019: Tynnwyd (COFRESTRIAD DYBLYG)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.42k | £11.20k | £18.64k | £14.48k | £23.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.04k | £17.79k | £15.56k | £14.72k | £27.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 NOVEMBER 1972, AS AMENDED BY CONSTITUTION ADOPTED 31 JANUARY 1986
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN OR AFFECTING THE AREA OF BENEFIT. (II) TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE GEOGRAPHY, HISTORY, NATURAL HISTORY AND ARCHITECTURE OF THE AREA OF BENEFIT. (III) TO SECURE THE PRESERVATION PROTECTION DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
SOHO
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window