ymddiriedolwyr THE PUMP HOUSE THEATRE AND ARTS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 265667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEE DARRYL FARMAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Philip John McCusker | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Andrew James Cox | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Dina Bhudia | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Alexander Williams | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Sally Ann Griffin | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
JONATHAN SADIE | Ymddiriedolwr | 08 February 2013 |
|
|
||||
JASON IAN NEWMAN BRAMELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHONY MICHAEL DENNIS MURPHY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER JAMES PIDGEON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.