Hanes ariannol THE FAIRHAVEN GARDEN TRUST

Rhif yr elusen: 265686
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £629.29k £487.25k £441.65k £508.61k £569.04k
Cyfanswm gwariant £699.73k £422.20k £483.74k £594.61k £582.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £142.52k £4.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £5.76k N/A N/A £1.69k £12.74k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £356.81k N/A N/A £279.19k £340.18k
Incwm - Weithgareddau elusennol £252.31k N/A N/A £221.92k £207.25k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £14.40k N/A N/A £5.81k £8.88k
Incwm - Arall £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A £0 £5.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £278.77k N/A N/A £255.08k £229.90k
Gwariant - Ar godi arian £420.95k N/A N/A £335.27k £349.52k
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A £4.26k £2.66k