Ymddiriedolwyr LEAGUE OF FRIENDS OF THE SOUTH HAMS HOSPITAL
Rhif yr elusen: 265721

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Philip Mark Hughes | Cadeirydd | 16 March 2021 |
|
|
||||
Rachel Murray | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Deborah Louise Ward | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
Michael Kenneth Court | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|||||
Lesley Anne Paschalides | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
RON GINGELL | Ymddiriedolwr | 13 September 2012 |
|
|
||||
JOANNE LAPTHORN | Ymddiriedolwr | 29 October 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.