ERITH THEATRE GUILD LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Erith Theatre Guild is an entirely voluntary organisation for the promotion of the performing arts (drama, pantomime, music and dance) in South East London and North West Kent through the provision and maintenance of a community theatre known as Erith Playhouse. The theatre is available primarily for productions by Erith Playhouse Ltd but also to other local societies, schools of dance and bands.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
250 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Bexley
- Bromley
- Caint
- Croydon
- Greenwich
- Lewisham
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 1974: Cofrestrwyd
- ERITH THEATRE GUILD LIMITED (REGISTERED CHARITY) (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Bate | Cadeirydd | 22 January 2020 |
|
|
||||
Thomas Stephen Peter Hopkins | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Dawn Mary Leese | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Nicola Katherine Guenigault | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Jaquelyn Clare Fenton | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Phillip Pearce | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Roger Lynn Butler | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
David Witham | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
Hannah Pocock | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
Adam Matthew Davies | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.68k | £52.58k | £30.57k | £43.20k | £46.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.85k | £44.90k | £44.11k | £45.80k | £57.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | £29.22k | £4.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 23 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 23 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 13 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 13 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 09 Gorffennaf 2020 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 09 Gorffennaf 2020 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28TH NOVEMBER 1947 AS AMENDED 13TH JULY 1950 18TH JUNE 1969 AND 12TH DECEMBER 1973
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION, PARTICULARLY BY THE PRODUCTION OF EDUCATIONAL PLAYS AND THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS, INCLUDING THE ARTS OF DRAMA, MIME, DANCE, SINGING, MUSIC AND CINEMA PARTICULARLY, BUT WITHOUT IN ANY WAY IMPOSING A LIMITATION, IN ERITH IN THE COUNTY OF KENT, AND ITS IMMEDIATE VICINITY AND TO FORMULATE, PREPARE AND ESTABLISH SCHEMES THEREFOR.
Maes buddion
ERITH KENT AND ITS IMMEDIATE VICINITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Guild Playhouse
38-40 Erith High Street
Erith
Kent
- Ffôn:
- 01322 334084
- E-bost:
- etgplayhouse@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window