Ymddiriedolwyr THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE CHARD AND DISTRICT HOSPITAL
Rhif yr elusen: 265858

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Miskin | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|
||||
Kim Cooper | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||
Tania Collin | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||
Paul Brice-Bullows | Ymddiriedolwr | 06 March 2025 |
|
|
||||
Margaret Green | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Kate Drew | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Angela Burton | Ymddiriedolwr | 28 July 2017 |
|
|
||||
Dave Bulmer | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
MRS N K ARNOLD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.