PETWORTH AND DISTRICT OVER 60'S DAY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of a meeting place for senior citizens in, and around, the Petworth area thus encouraging companionship and conversation. Numerous activities and outings are arranged throughout the year together with regular scrabble, bingo, card and quiz sessions. The centre is generally open Monday to Friday between 10.00am and 12.00pm and in the afternoons between 2.00pm and 4.00pm.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 18 Mehefin 1973: Cofrestrwyd
- THE FRIENDSHIP CENTRE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon Mark Gilbert | Ymddiriedolwr | 16 October 2015 |
|
|||||
Andrew Brooke | Ymddiriedolwr | 08 May 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.84k | £62 | £9.23k | £4.06k | £4.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.36k | £3.23k | £3.20k | £2.11k | £2.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Tachwedd 2024 | 278 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6TH MARCH 1973
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF THE AGED IN ANY MANNER WHICH NOW IS, OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE WITHIN THE TOWN OF PERWORTH AND DISTRICT IN TH COUNTY OF SUSSEX.
Maes buddion
PETWORTH AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
42 ORCHARD CLOSE
PETWORTH
GU28 0SA
- Ffôn:
- 07762721180
- E-bost:
- jean.huggett@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window