Hanes ariannol JUSTIN KORNBERG CHARITABLE SETTLEMENT

Rhif yr elusen: 265878
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2012 05/04/2013 05/04/2014 05/04/2015 05/04/2016
Cyfanswm Incwm Gros £0 £500 £1.00k £0 £0
Cyfanswm gwariant £3.49k £558 £953 £25 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0