Dogfen lywodraethu RADIO NENE VALLEY
Rhif yr elusen: 265936

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07 MAY 1973 AS AMENDED ON 05 JUN 1978 AS AMENDED ON 05 JAN 1998 AS AMENDED ON 22 NOV 2010 as amended on 26 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
TO EXTEND AND IMPROVE THE RELIEF OF SICKNESS, INFIRMITY AND OLD-AGE THROUGH BROADCASTING RADIO PROGRAMMES TO HOSPITALS IN THE NORTHAMPTON AREA.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NORTHAMPTON
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.