Hanes ariannol KENT HANDICAPPED CARING ASSOCIATION (K H O C A )

Rhif yr elusen: 265993
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016
Cyfanswm Incwm Gros £28.03k £18.44k £21.72k £13.50k £13.70k
Cyfanswm gwariant £31.98k £29.62k £27.99k £18.65k £5.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0