THE BRAMLEY VILLAGE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Keep a watching brief on Planning issues affecting the life of the village, and make representations where appropriate. Promotion of village-based activities to strengthen the local community. Organise village social events including newcomers' evening, and summer social.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Surrey
Llywodraethu
- 19 Gorffennaf 1973: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES PARKER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Elizabeth Helen Sutherland | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Diane Sheila Freeman | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Rosemarie Ann Weijman | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Richard Francis Gordon Farr | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
|
||||
Margaret Darvill | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|||||
STEVEN CONSTANTINE MOSCHIDIS | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||
JOE O'CONNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.47k | £259 | £21.24k | £1.47k | £2.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.13k | £1.30k | £18.00k | £4.17k | £4.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23/05/1973 AS AMENDED ON 22/05/1974 AS AMENDED ON 25/05/1977 AS AMENDED ON 20/05/1981 AS AMENDED ON 04/06/2009 AS AMENDED ON 04/06/2015 AS AMENDED ON 11/08/2015
Gwrthrychau elusennol
A. TO SIMULATE PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEIFT. B. TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF DEVELOPMENT, PLANNING AND ARCHITECTURE IN THE AREA OF BENEFIT. C. TO SECURE THE PRESERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
BRAMLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
52 Eastwood Road
Bramley
Guildford
GU5 0DS
- Ffôn:
- 01483893905
- E-bost:
- bramleyvillagesociety@gmail.com
- Gwefan:
-
bramleyvillagesociety.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window