THE JAMES FREDERICK AND ETHEL ANNE MEASURES CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity helps charitable organisations and individuals based in the West Midlands.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Birmingham
- Dinas Coventry
- Dudley
- Sandwell
- Solihull
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 14 Awst 1973: Cofrestrwyd
- THE MEASURES TRUST (Enw gwaith)
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Brook | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Stephen Michael Turner | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
MARTIN PETER GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RODNEY STUART WATKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID ALAN SECCOMBE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.93k | £45.94k | £862.97k | £82.11k | £86.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.67k | £31.93k | £36.10k | £106.79k | £124.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £815.18k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £815.18k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £47.79k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £30.94k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £5.17k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.40k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £25.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £5.17k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 02 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 02 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 06 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 06 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF TRUST DATED 18TH APRIL 1973
Gwrthrychau elusennol
TO OR FOR SUCH CHARITABLE OBJECTS AS THE SETTLOR AND AFTER HER DEATH THE TRUSTEES SHALL DIRECT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 5-6
Weekin Works
112-116 Park Hill Road
Harborne
BIRMINGHAM
B17 9HD
- Ffôn:
- 0121 233 1222
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window