Hanes ariannol THE NEEDHAM MARKET COMMUNITY COUNCIL

Rhif yr elusen: 266076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.61k £151 £13.78k £18.83k £16.41k
Cyfanswm gwariant £8.14k £684 £8.65k £8.28k £11.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A