ymddiriedolwyr THE DARTMOOR SHEEP BREEDERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 266083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
26 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SADIE JANE Champion | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rachel Gatrill | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
David Booth | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Gillian Short | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Andrea Evans | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Blake Hastings | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Richard Mortimore | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Sophie Chrystal | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Sally Chadwick | Ymddiriedolwr | 16 October 2021 |
|
|
||||
JENNY HAMPSTEAD | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|||||
Lynne Jackson | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
David Champion | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Janet Rogers | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
William Dawe | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Scott Hamer | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Julie Satchell | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Dawson | Ymddiriedolwr | 07 October 2017 |
|
|
||||
Mary Heard | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Michelle Obsorne | Ymddiriedolwr | 10 October 2014 |
|
|
||||
DEREK MORTIMORE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE MARIA NUGENT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MALCOLM THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN STURROCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLINE GORST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
M ANN RICKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS MARY KIRKHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.