Hanes ariannol THE PORTRACK CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 266120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £169.39k | £9.30m | £436.17k | £388.44k | £559.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £186.79k | £940.37k | £246.20k | £510.83k | £738.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £9.11m | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £186.81k | N/A | N/A | £555.36k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £3.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £936.35k | N/A | N/A | £724.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £4.01k | N/A | N/A | £13.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £14.35k | N/A | N/A | £13.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £711.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £4.01k | N/A | N/A | £5.51k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.