ymddiriedolwyr THE WOMENS COUNCIL
Rhif yr elusen: 266145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Rajni Rijal | Cadeirydd | 19 May 2021 |
|
|
||||
Asha Patel | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
LOUISA TAM | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Caroline Muir ViceChair | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Dr Lamees Ibrahim | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Frances Moore | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Anam Al-Jumaili | Ymddiriedolwr | 23 April 2014 |
|
|
||||
MRS PAT YAXLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THELMA AKRAWI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.