Hanes ariannol THE SOCIETY FOR THEATRE RESEARCH

Rhif yr elusen: 266186
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £55.22k £46.80k £34.09k £100.59k £130.87k
Cyfanswm gwariant £53.37k £59.78k £32.85k £31.78k £64.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A