WILTSHIRE WILDLIFE TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To lead by example in delivering natures recovery, connecting all communities and generations with our natural world and empowering them to take meaningful and positive action for nature and the climate.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£7,468,851
Roddion a chymynroddion | £1.54m | |
Weithgareddau elusennol | £5.59m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £154.77k | |
Buddsoddiadau | £124.44k | |
Arall | £53.60k |
Cyfanswm gwariant:
£6,319,934
Codi arian | £293.65k | |
Weithgareddau elusennol | £6.03m | |
Arall | £0 |
-£3,745 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £716,559 o 15 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £293.65k | |
Gwariant elusennol | £6.03m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.15m |
Pobl

90 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
2000 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swindon
- Wiltshire
Llywodraethu
- 24 Gorffennaf 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1094746 SOUTH WEST WILDLIFE TRUSTS
- 03 Medi 1973: Cofrestrwyd
- WILTSHIRE WILDLIFE TRUST (Enw gwaith)
- THE WILTSHIRE TRUST FOR NATURE CONSERVATION LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melanie Louise Henry | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|||||
Julian Roberston Crawford | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Dr Richard Gantlett | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Dr Philip Heads | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Dagmar Junghanns | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Timothy Gilson | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||
Fiona Goff | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||
Sylvia Wyatt | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|||||
Piers Maynard | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
Major General - Retd Charles Fattorini | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Julian Robert Barlow | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.24m | £5.92m | £5.57m | £7.12m | £7.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.69m | £3.87m | £4.39m | £5.58m | £6.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £298.18k | £19.16k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £140.06k | £150.87k | £33.38k | £546.16k | £716.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £983.18k | £2.46m | £1.61m | £841.26k | £1.54m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £31.02k | £36.24k | £127.24k | £197.37k | £154.77k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.11m | £3.30m | £3.71m | £5.96m | £5.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £92.04k | £78.59k | £95.84k | £97.53k | £124.44k | |
|
Incwm - Arall | £21.03k | £44.72k | £29.57k | £27.72k | £53.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £112.58k | £886.11k | £662.75k | £0 | £326.63k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.40m | £3.64m | £4.13m | £5.31m | £6.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £294.16k | £229.34k | £266.10k | £265.06k | £293.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.61k | £8.23k | £8.36k | £9.24k | £9.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £10.24k | £35.73k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £10.62m | £9.38m | £10.31m | £11.95m | £12.18m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £2.57m | £2.70m | £2.88m | £3.29m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.78m | £2.88m | £3.09m | £3.01m | £3.69m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £354.20k | £490.15k | £299.26k | £343.64k | £549.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23RD JULY 1962 AMENDED 20 NOVEMBER 1992 & 6 NOVEMBER 2002. as amended on 18 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO ADVANCE, PROMOTE AND FURTHER THE CONSERVATION MAINTENANCE AND PROTECTION OF: WILDLIFE AND ITS HABITATS; PLACES OF NATURAL BEAUTY; PLACES OF LANDSCAPE WITH GEOLOGICAL, PHYSIOGRAPHICAL, OR AMENITY VALUE IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, IN WAYS THAT FURTHER BIODIVERSITY. TO PROTECT AND SAFEGUARD THE ENVIRONMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROMOTING RE-USE AND RECYCLING AND THE PROVISION OF RECYCLING FACILITIES AS A MEANS OF WASTE DISPOSAL. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN: NATURE STUDY; THE PRINCIPLES AND PRACTICE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT; THE PRINCIPLES AND PRACTICE OF BIODIVERSITY CONSERVATION AND MATTERS RELATED TO RE-USE AND RECYCLING OF HOUSEHOLD & INDUSTRIAL WASTE. TO PROMOTE RESEARCH IN ALL BRANCHES OF NATURE STUDY AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS THEREOF.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ELM TREE COURT
LONG STREET
DEVIZES
WILTSHIRE
SN10 1NJ
- Ffôn:
- 01380 725670
- E-bost:
- info@wiltshirewildlife.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window